Šį pranešimą redagavo RavelNos: 23 rugpjūčio 2016 - 20:56
Prisijungti Registruotis
Ravel_Nos į fotografuotojus .
#1
Parašė 23 rugpjūčio 2016 - 19:02
#4
Parašė 24 rugpjūčio 2016 - 20:21
Atsakau į šį komentarą ir pareis prieš su tokiais žodžiais nemoki priimt kritikos , bet vistiek Tai kad pats dar vaikas esi , taves serve gal mėnesį nematęs .
Tu jo serve nematęs? Nemanau, nes aš matau vos ne kiekvieną dieną. Tai parodo, kad tu tikrai nesugebi priimti kritikos. Sekmės.
Samdomųjų žudikų vadas nuo 2016.03.09 iki 2016.06.01!
Autoklubo direktorius nuo 2016.03.14 iki 2016.05.18!
Nekilnojamo Turto Agentų direktorius nuo 2016.08.10 iki 2016.08.31!
Krovinių Transporto direktorius nuo 2016.10.02 iki 2016.11.10!
JapCarCrew klubo vadas nuo 2016.12.24 iki 2017.04.09!
#5
Parašė 25 rugpjūčio 2016 - 11:04
Atsakau į šį komentarą ir pareis prieš su tokiais žodžiais nemoki priimt kritikos , bet vistiek Tai kad pats dar vaikas esi , taves serve gal mėnesį nematęs .
Aš vaikas? Numeščiau tavo fb, bet po to mamai skūsies, iš ten pat esam langus išbarškins verksi kampe atsisėdes, visi juoko paturės tavo fotkes žėdami.
#6
Parašė 25 rugpjūčio 2016 - 11:30
Tu jo serve nematęs? Nemanau, nes aš matau vos ne kiekvieną dieną. Tai parodo, kad tu tikrai nesugebi priimti kritikos. Sekmės.
;D Sakiau , tai jai tu matai kiekviena diena matai nereiskia kad as matau ji nei kolega nei vip chate sedi kazkur ir nk nedaro . Net prie hp nematau kur bunu beveik visalaik
Mano buvusios pareigos.
Autoklubo direktorius.
Z-LOTO moderatorius.
Nuotraukų/GFX moderatorius. (✔)
LSG tinklaraščio korespodentas.
Naujokų verbuotojas apie 3 kartus.
LSG Radijos DJ 2 kartus. (✔) (DABAR ESU PLS)
LSG tinklaraščio fotografas 3 kartus.(✔)
(✔) - Dabartinės
Pildau į Autoklubo direktorių (ČIA).
#7
Parašė 25 rugpjūčio 2016 - 11:34
Aš vaikas? Numeščiau tavo fb, bet po to mamai skūsies, iš ten pat esam langus išbarškins verksi kampe atsisėdes, visi juoko paturės tavo fotkes žėdami.
Gerai jai tu nevaikas tai nerasinek ir nesisporink mano anketoj , eik i zaidima ir rasinek ka nori
Mano buvusios pareigos.
Autoklubo direktorius.
Z-LOTO moderatorius.
Nuotraukų/GFX moderatorius. (✔)
LSG tinklaraščio korespodentas.
Naujokų verbuotojas apie 3 kartus.
LSG Radijos DJ 2 kartus. (✔) (DABAR ESU PLS)
LSG tinklaraščio fotografas 3 kartus.(✔)
(✔) - Dabartinės
Pildau į Autoklubo direktorių (ČIA).
0 vartotojai(-ų) skaito šią temą
0 nariai(-ių), 0 svečiai(-ių) ir 0 slapti(-ų) nariai(-ių)