GSF Dios!!
Čia,paprikolu
+R3P
Modifikacijų skilties moderatorius nuo 2014-10-15 iki 2015-05-19.
Mechanikų direktorius nuo 2015-05-16 iki 2015-05-27.
Viskas kas buvo, tas pražuvo, visi žmonės daro klaidas ir mokosi iš jų, taip pat aš padariau klaidą ir dabar mokinuos iš jos.
0 nariai(-ių), 0 svečiai(-ių) ir 0 slapti(-ų) nariai(-ių)