Sveiki atvykę į Los Santos Gyvenimas forumą!
Užsiregistruokite ir gaukite prieigą prie visų forumo dalių. Užsiregistravę Jūs galėsite kurti temas, rašyti komentarus, dalinti reputacijos taškus, susirašinėti privačiai, rašyti būsenos atnaujinimus, tvarkyti savo profilį ir daug daugiau. Ši žinutė bus paslėpta, kai Jūs prisijungsite.
Prisijungti Registruotis
LSG metų apdovanojimai 2017 rezultatai
Autorius
Antones
, Sau 08 2018 21:47
#1
Parašė 08 sausio 2018 - 21:47
Populiarus
1.Metų lošėjas (poker , /monetos lošėjas) - Hehius_Verchas 52
2.Metų šaulys - Valiuks_Daletore 76
3.Metų lenktynininkas - Aldas_Watson 46
4.Metų eventų rengėjas (Administratorius surengęs geriausius eventus) - Simas_Hatinis 61
5.Metų atmosfera 2017 (Žaidėjas labiausiai prisidėjas prie smagios atmosferos serveryje) - Matthew_Lewis 24
6.Geriausias 2017 metų naujokas - Mantas_Crazy 18
7.2017 metų cheateris - Marius_Lomani 32
8.Kūrybingiausias žaidėjas - Don_Versus 25
9.Naudingiausias Administratorius (Renka Benas_Vercetti) - Rookie_Dust
10.Metų baneris (Administratorius) - Zygis_Garys 16
11.Metų gaujos vadas - Valiuks_Daletore 49
12.Metų geriausias eventas - 1x1 38 tasku.
13.Metų populeriausias žaidėjas 2017 - Simas_Hatinis 15
14.Metų Nolaiferis - simas_Hatinis 15
15.Metų karjera (Greičiausiai atsigavęs žaidėjas po leav) - Domis_Hudson 13
16.2017 metų įvykis - klaida 3 25
17.2017 metų skandalas - klaida 3 23
18.Metų forumo/skilties moderatorius - Kawhi_Leonard 23
19.Metų LSG radijos DJ 2017 - jokubas_Bugattiz 42
20.Geriausias 2017 metų naujokų verbuotojas - Rimante_Chanttel 52
21.Geriausias 2017 metų renginys - konvojus 18
22.Metų geriausia mergina serveryje 2017 - Karinute_castello 37
23.Metų juokdarys - Auris_Ricobenne 32 tasku.
24.Metų verslininkas - lee chado 50 tasku
25.Metų verksnys - mantas_Lombardo 16
26.Metų kritikas (Žaidėjas labiausiai kritikavęs serverį ir jo žaidėjus) - Povilas Marozas
27.2017 metų administratorius - Zygis garys
#7
Parašė 09 sausio 2018 - 13:01
#13
Parašė 13 sausio 2018 - 01:24
Sveikinu visus! Sekmes zaidime
Samdomųjų žudikų vadas nuo 2016.03.09 iki 2016.06.01!
Autoklubo direktorius nuo 2016.03.14 iki 2016.05.18!
Nekilnojamo Turto Agentų direktorius nuo 2016.08.10 iki 2016.08.31!
Krovinių Transporto direktorius nuo 2016.10.02 iki 2016.11.10!
JapCarCrew klubo vadas nuo 2016.12.24 iki 2017.04.09!
0 vartotojai(-ų) skaito šią temą
0 nariai(-ių), 0 svečiai(-ių) ir 0 slapti(-ų) nariai(-ių)